序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
路向前
|
|
2 |
赵永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-11-24章程修正案
|
2 | 2020-12-08 | 住所变更 |
上海市宝山区月罗路559号S-259室
|
上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济开****区)
|
3 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
贾如正
|
路向前
|
4 | 2020-04-21 | 监事备案 |
李强 [退出]
|
赵永 [新增]
|
5 | 2019-12-13 | 法定代表人变更 |
孙志强
|
贾如正
|
6 | 2018-09-17 | 法定代表人变更 |
冯劲义
|
孙志强
|
7 | 2018-09-17 | 监事备案 |
水文付 [退出]
|
李强 [新增]
|
8 | 2017-06-08 | 投资人(股权)变更 |
郑州绿都地产集团有限公司;
|
郑州绿都地产集团股份有限公司; [名称变更]
|