序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
包美娜
|
|
2 |
潘豫琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 监事备案 |
黄世为 [退出]
|
潘豫琳 [新增]
|
2 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
盛士辉
|
包美娜
|
3 | 2020-05-30 | 法定代表人变更 |
雷冬
|
盛士辉
|
4 | 2017-07-14 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-01-06~2017-05-21
|
1998-01-06~
|
5 | 2017-07-14 | 章程备案 |
2010-07-26章程备案
|
2017-06-19章程备案
|
6 | 2017-07-14 | 监事备案 |
雷冬 [退出]
|
黄世为 [新增]
|
7 | 2017-07-14 | 法定代表人变更 |
盛秀林
|
雷冬
|
8 | 2013-12-04 | 法定代表人变更 |
方全林
|
盛秀林
|
9 | 2012-06-29 | 监事备案 |
朱仁忠 [退出]张伟钢 [退出]
|
雷冬 [新增]方全林 [新增]
|
10 | 2012-06-29 | 法定代表人变更 |
朱仁忠
|
方全林
|