序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ROGERS STIRK HARBOUR+PARTNERS (HOLDINGS)LIMITED | 100% | 7.000000万英镑 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
BENJAMIN WARNER
|
|
2 |
EDWARD LENNART GRUT
|
|
3 |
IVAN WILLIAM HARBOUR
|
|
4 |
IAN BIRTLES
|
|
5 |
RICHARD THOMAS PAUL
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 监事备案 |
MARTIN STEPHEN WHITE [退出]
|
IAN BIRTLES [新增]
|
2 | 2021-01-08 | 经理备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-01-08 | 董事备案 |
RICHARD THOMAS PAULIVAN WILLIAM HARBOUREDWARD LENNART CRUTIAN BIRTLESBENJAMIN WARNER
|
RICHARD THOMAS PAULBENJAMIN WARNERIAN BIRTLESIVAN WILLIAM HARBOUREDWARD LENNART CRUT
|
4 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
RICHARD GEORGE ROGERS
|
BENJAMIN WARNER
|
5 | 2021-01-08 | 章程修正案备案 |
2013-09-18章程备案
|
2021-01-01 章程修正案
|
6 | 2013-09-23 | 住所变更 |
上海市宝庆路10号4幢1层16室
|
上海市徐汇区永嘉路570号3号楼321-322室
|
7 | 2013-09-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2013-09-18 章程修正案
|
8 | 2011-03-21 | 实收资本变更 |
0.0000万英镑
|
7.0000万英镑
|