序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈怀谷 | 89% | 89.0万人民币 |
2 | 曹琳 | 5% | 5.0万人民币 |
3 | 徐婷婷 | 3% | 3.0万人民币 |
4 | 傅瑜 | 2% | 2.0万人民币 |
5 | 黄水英 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈怀谷
|
|
2 |
陈力生
|
|
3 |
曹琳
|
|
4 |
康月仙
|
|
5 |
陈成思
|
|
6 |
顾旻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 章程备案 |
无
|
2021-07-19章程备案
|
2 | 2021-09-29 | 投资人(股权)变更 |
刘星月; [退出]黄水英;权思勇; [退出]陈怀谷;曹琳;
|
黄水英;陈怀谷;曹琳;傅瑜; [新增]徐婷婷; [新增]
|
3 | 2020-08-13 | 章程备案 |
无
|
2020-07-31章程备案
|
4 | 2020-08-13 | 投资人(股权)变更 |
权思勇;曹琳;陈怀谷;冉宁; [退出]刘星月;黄水英;
|
权思勇;曹琳;刘星月;黄水英;陈怀谷;
|
5 | 2018-01-03 | 章程备案 |
2017-06-28章程备案
|
2017-12-15章程备案
|
6 | 2018-01-03 | 投资人(股权)变更 |
曹琳;陈怀谷;权思勇;刘星月;陆智强; [退出]
|
权思勇;黄水英; [新增]刘星月;曹琳;陈怀谷;冉宁; [新增]
|
7 | 2017-07-20 | 章程备案 |
2010-12-30章程备案
|
2017-06-28章程备案
|
8 | 2017-07-20 | 投资人(股权)变更 |
费华勇; [退出]权思勇;袁优儿; [退出]陈怀谷;曹琳;
|
刘星月; [新增]曹琳;权思勇;陆智强; [新增]陈怀谷;
|
9 | 2017-07-20 | 经理备案 |
康月仙
|
陈成思 [新增]康月仙
|
10 | 2017-07-20 | 监事备案 |
赵芳 [退出]
|
顾旻 [新增]
|