序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王莉萍 | 15.5% | 15.5万人民币 |
2 | 蔡桢 | 15.5% | 15.5万人民币 |
3 | 黄海涛 | 12% | 12.0万人民币 |
4 | 翟丽 | 4% | 4.0万人民币 |
5 | 方曙红 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋国兴
|
|
2 |
李若山
|
|
3 |
蔡桢
|
|
4 |
李明
|
|
5 |
王莉萍
|
|
6 |
徐志翰
|
|
7 |
方曙红
|
|
8 |
杜文光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-12-18~2020-12-17
|
2000-12-18~2021-12-17
|
2 | 2021-09-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-03-01章程修正案
|