序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中孚和泰资产管理(上海)有限公司 | 75% | 375万人民币 |
2 | 郑子岚 | 25% | 125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方少华
|
|
2 |
郑子岚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-25 | 法定代表人变更 |
郑刘婧
|
方少华
|
2 | 2015-08-25 | 章程备案 |
无
|
2015-08-01章程备案
|
3 | 2015-08-25 | 住所变更 |
上海市嘉定区陈翔路88号6幢3楼A区3158室
|
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2688室
|
4 | 2015-05-14 | 法定代表人变更 |
洪叶
|
郑刘婧
|
5 | 2015-05-14 | 董事备案 |
洪叶 [退出]
|
郑刘婧 [新增]
|