序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洁 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 何伟 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张洁
|
|
2 |
于雷
|
|
3 |
杨根荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-01-07章程修正案
|
2 | 2022-07-08 | 投资人(股权)变更 |
何伟;张洁;上海昆鸿投资管理有限公司; [退出]
|
何伟;张洁;
|
3 | 2021-02-02 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-01-26章程修正案
|
4 | 2021-02-02 | 投资人(股权)变更 |
何伟;张洁;
|
何伟;张洁;上海昆鸿投资管理有限公司; [新增]
|
5 | 2016-02-29 | 经营范围变更 |
股权投资管理,资产管理,商务信息咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
股权投资管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2016-02-29 | 监事备案 |
何伟 [退出]
|
于雷 [新增]
|
7 | 2016-02-29 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,资产管理,商务信息咨询,企业管理咨询
|
股权投资管理,投资管理
|