序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
松江申海歌舞厅
|
俞金兴 | 1993-04-10 |
2 |
松江县申海酒家
|
周留权 | 1993-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-20 | 法定代表人变更 |
陈卫明
|
朱晖荣
|
2 | 2019-06-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-06-18章程修正案
|
3 | 2018-09-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-08-21章程修正案
|
4 | 2018-09-05 | 法定代表人变更 |
徐刚
|
陈卫明
|