序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范丽娜 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范丽娜
|
|
2 |
张秋琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-01章程备案
|
2 | 2020-06-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-06-29~2020-06-28
|
2010-06-29~2030-06-28
|
3 | 2019-07-24 | 章程备案 |
无
|
2019-07-15章程备案
|
4 | 2018-05-23 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
5 | 2017-08-04 | 联络员 |
王瑛
|
范丽娜
|
6 | 2017-08-04 | 投资人(股权)变更 |
张秋琴; [退出]
|
范丽娜; [新增]
|
7 | 2017-08-04 | 章程备案 |
2017-06-18章程备案
|
2017-07-28章程备案
|
8 | 2017-08-04 | 董事备案 |
张秋琴 [退出]
|
范丽娜 [新增]
|
9 | 2017-08-04 | 监事备案 |
范丽娜 [退出]
|
张秋琴 [新增]
|
10 | 2017-08-04 | 法定代表人变更 |
张秋琴
|
范丽娜
|