序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海锦馨装饰材料有限公司 | 65% | 65.0万人民币 |
2 | 上海红光制革厂 | 35% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王强
|
|
2 |
李洪飞
|
|
3 |
顾超
|
|
4 |
蒋平
|
|
5 |
张建勇
|
|
6 |
蒋虹
|
|
7 |
苏建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 |
霍建国
|
王强
|
2 | 2021-11-18 | 董事备案 |
蒋虹李洪飞王强霍建国 [退出]蒋平张建勇
|
顾超 [新增]李洪飞蒋虹王强张建勇蒋平
|
3 | 2020-04-22 | 经理备案 |
|
蒋虹 [新增]
|
4 | 2015-04-13 | 董事备案 |
黄妙祥 [退出]邓山春 [退出]霍建国陈子蓉王强 [退出]
|
霍建国张建勇 [新增]陈子蓉张懋光 [新增]蒋平 [新增]
|
5 | 2015-04-13 | 监事备案 |
陈俊林 [退出]
|
苏建国 [新增]
|
6 | 2007-12-25 | 董事备案 |
陈子蓉王强吴宝根 [退出]徐萌 [退出]吴正华 [退出]霍建国许周林 [退出]谢国平 [退出]钟慰泰 [退出]朱黎明 [退出]霍建国
|
陈子蓉王强邓山春 [新增]黄妙祥 [新增]陈俊林 [新增]霍建国
|
7 | 2007-12-25 | 经理备案 |
陈子蓉王强吴宝根 [退出]徐萌 [退出]吴正华 [退出]霍建国许周林 [退出]谢国平 [退出]钟慰泰 [退出]朱黎明 [退出]霍建国
|
陈子蓉王强邓山春 [新增]黄妙祥 [新增]陈俊林 [新增]霍建国
|
8 | 2007-12-25 | 投资人(股权)变更 |
上海塘桥投资管理中心 出资 5.000000万人民币; [退出]上海亚星鞋业有限公司 出资 30.000000万人民币; [退出]上海锦馨装饰材料有限公司 出资 65.000000万人民币;
|
上海红光制革厂 出资 35.000000万人民币; [新增]上海锦馨装饰材料有限公司 出资 65.000000万人民币;
|
9 | 2007-12-25 | 监事备案 |
陈子蓉王强吴宝根 [退出]徐萌 [退出]吴正华 [退出]霍建国许周林 [退出]谢国平 [退出]钟慰泰 [退出]朱黎明 [退出]霍建国
|
陈子蓉王强邓山春 [新增]黄妙祥 [新增]陈俊林 [新增]霍建国
|
10 | 2007-05-18 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-06-01~2007-05-27
|
1999-06-01~
|