序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈炳根 | 88% | 880.0万人民币 |
2 | 戴海中 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 江建华 | 1% | 10.0万人民币 |
4 | 计国祥 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
詹刘满
|
|
2 |
王刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-29 | 法定代表人变更 |
李奎
|
詹刘满
|
2 | 2017-11-29 | 住所变更 |
上海市崇明县横沙乡永****村182号第3幢101室
|
上海市崇明区横沙乡永****村182号第3幢101室
|
3 | 2017-11-29 | 章程修正案备案 |
2017-08-14章程备案
|
2017-11-01章程修正案
|
4 | 2017-11-29 | 经理备案 |
李奎 [退出]
|
|
5 | 2017-11-29 | 董事备案 |
李奎 [退出]
|
詹刘满 [新增]
|
6 | 2017-08-22 | 章程修正案备案 |
2017-03-14章程备案
|
2017-08-14章程修正案
|
7 | 2017-08-22 | 投资人(股权)变更 |
陈炳根;江建华;戴海中;陈海明; [退出]
|
戴海中;江建华;陈炳根;计国祥; [新增]
|
8 | 2017-03-21 | 经理备案 |
陈海明 [退出]
|
李奎 [新增]
|
9 | 2017-03-21 | 董事备案 |
陈海明 [退出]
|
李奎 [新增]
|
10 | 2017-03-21 | 章程修正案备案 |
2016-07-20章程备案
|
2017-03-14章程修正案
|