序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Stefan Rainer Mandl
|
|
2 |
舒银叶
|
|
3 |
姚海荣
|
|
4 |
Nathalita Poopirom
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 董事备案 |
STEFAN RAINER MANDL [退出]NATHALITA POOPIROM [退出]
|
姚海荣 [新增]舒银叶 [新增]
|
2 | 2021-06-17 | 法定代表人变更 |
STEVEN WALTON CRAIG
|
Stefan Rainer Mandl
|
3 | 2021-06-17 | 监事备案 |
姚海荣 [退出]
|
Nathalita Poopirom [新增]
|
4 | 2021-06-17 | 经理备案 |
刘正浩 [退出]
|
Stefan Rainer Mandl [新增]
|
5 | 2020-05-18 | 董事备案 |
NATHALITA POOPIROMZHU HAIXIANG [退出]
|
STEFAN RAINER MANDL [新增]NATHALITA POOPIROM
|
6 | 2019-05-28 | 董事备案 |
MARK PATRICK LONG [退出]ZHU HAIXIANG
|
ZHU HAIXIANGNATHALITA POOPIROM [新增]
|
7 | 2018-11-21 | 法定代表人变更 |
MICHAEL CHARLES RAY
|
STEVEN WALTON CRAIG
|
8 | 2018-11-21 | 监事备案 |
HECTOR LEONARDO FERNANDEZ COBAR [退出]
|
姚海荣 [新增]
|
9 | 2018-11-21 | 董事备案 |
MARK PATRICK LONGFOO JON HUI AMANDA [退出]
|
MARK PATRICK LONGZHU HAIXIANG [新增]
|
10 | 2016-12-19 | 监事备案 |
ASHISH ASHOK JOSHI [退出]
|
HECTOR LEONARDO FERNANDEZ COBAR [新增]
|