序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚德林 | 66.66667% | 1000万人民币 |
2 | 韩引花 | 33.33333% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚德林
|
|
2 |
韩引花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-08 | 章程备案 |
2011-04-20章程备案
|
2015-05-25章程备案
|
2 | 2015-06-08 | 监事备案 |
汤清莹 [退出]
|
韩引花 [新增]
|
3 | 2015-06-08 | 投资人(股权)变更 |
汤清莹; [退出]汤仁荣; [退出]
|
姚德林; [新增]韩引花; [新增]
|
4 | 2015-06-08 | 法定代表人变更 |
汤仁荣
|
姚德林
|
5 | 2011-05-09 | 章程备案 |
无
|
2011-04-20章程备案
|
6 | 2011-05-09 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-12-08~2011-12-07
|
1999-12-08~2024-12-07
|
7 | 2011-05-09 | 其他变更 |
~
|
2011-05-09~2024-12-07
|
8 | 2006-07-04 | 经营范围变更 |
实业投资,企业托管和兼并,投资管理,商务信息咨询,室内装潢服务,日用百货批****零售,(涉及许可经营的项目凭许可证经营)。
|
实业投资,企业托管和兼并,投资管理,商务信息咨询,室内装潢服务,日用百货批****、零售(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
9 | 2006-07-04 | 法定代表人变更 |
张云祥
|
汤仁荣
|
10 | 2006-07-04 | 监事备案 |
汪海山 [退出]张云祥 [退出]
|
汤清莹 [新增]汤仁荣 [新增]
|