序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢任培
|
|
2 |
孙彤
|
|
3 |
许仪
|
|
4 |
张信军
|
|
5 |
卢伟浩
|
|
6 |
刘翊智
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海通大福投资咨询(上海)有限公司杭州分公司
|
卢任培 | 2013-05-17 |
2 |
海通大福投资咨询(上海)有限公司北京分公司
|
卢任培 | 2013-03-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-14 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:卢任培;成员:卢伟浩;成员:陆伟贤;成员:何薇;成员:王威
|
2 | 2016-03-04 | 董事备案 |
许仪孙彤
|
许仪张信军 [新增]孙彤卢伟浩 [新增]
|
3 | 2016-03-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2015-11-20 章程修正案
|