序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑央岚 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 朱萍 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周哲
|
|
2 |
朱萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-14 | 住所变更 |
上海市徐汇区石龙路345弄27号1幢5025室
|
上海市徐汇区石龙路345弄27号1幢505室
|
2 | 2020-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-20章程修正案
|
3 | 2017-11-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-11-19章程修正案
|
4 | 2017-11-29 | 住所变更 |
上海市闵行区光华路2118号第3幢五层C553室
|
上海市徐汇区石龙路345弄27号1幢5025室
|
5 | 2013-01-23 | 法定代表人变更 |
郑央岚
|
周哲
|