序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴桂英 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 沈利德 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈利德
|
|
2 |
石英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东士石油化工总厂储运部
|
李谋道 | 1996-12-31 |
2 |
上海东士石油化工总厂供销经理部
|
沈利德 | 1993-10-07 |
3 |
上海东士石油化工总厂特种油品经营部
|
陈光辉 | 1993-10-07 |
4 |
上海东士石油化工总厂石油加工厂
|
宋金龙 | 1993-10-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-28 | 投资人(股权)变更 |
吴桂英;陈敏; [退出]
|
吴桂英;沈利德; [新增]
|
2 | 2018-03-28 | 监事备案 |
陈敏 [退出]
|
石英 [新增]
|
3 | 2018-03-28 | 章程备案 |
无
|
2018-03-21章程备案
|
4 | 2010-01-08 | 经营范围变更 |
润滑油、溶剂油、石油化工产品(除成品油,危险品按许可证核定项目经营)的销售,仓储(危险品按备案证明核定项目经营),清仓清罐,货运代理,货物装卸服务,在港区内从事货物装卸、仓储经营,石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、木材、装潢材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳防用品的销售,附设分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
润滑油、溶剂油、焦化产品、石油化工产品(除成品油,危险品按许可证核定项目经营)的销售,仓储(危险品按备案证明核定项目经营),清仓清罐,货运代理,货物装卸服务,在港区内从事货物装卸、仓储经营,石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、木材、装潢材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳防用品的销售,附设分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
5 | 2010-01-08 | 一般经营项目变更 |
无
|
润滑油、溶剂油、焦化产品、石油化工产品(除成品油,危险品按许可证核定项目经营)的销售,仓储(危险品按备案证明核定项目经营),清仓清罐,货运代理,货物装卸服务,在港区内从事货物装卸、仓储经营,石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、木材、装潢材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳防用品的销售,附设分支机构。
|
6 | 2009-12-02 | 经营范围变更 |
润滑油、溶剂油、石油化工产品(除成品油,危险品详见许可证,有效期2010.5.21)的销售,仓储(危险品详见备案证明,有效期2009.3.7),清仓清罐,货运代理,货物装卸服务,在港区内从事货物装卸、仓储经营,石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、木材、装潢材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳防用品的销售,附设分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
润滑油、溶剂油、石油化工产品(除成品油,危险品按许可证核定项目经营)的销售,仓储(危险品按备案证明核定项目经营),清仓清罐,货运代理,货物装卸服务,在港区内从事货物装卸、仓储经营,石油机械、机电产品及配件、金属材料、汽车配件、建筑材料、木材、装潢材料、水暖器材、橡塑制品、五金交电、玻璃制品、百货、劳防用品的销售,附设分支机构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
7 | 2009-12-02 | 一般经营项目变更 |
无
|
无
|
8 | 2009-12-02 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
9 | 2008-12-31 | 其他变更 |
~
|
2008-12-31~2024-08-01
|
10 | 2008-07-03 | 经理备案 |
马木兰 [退出]沈利德
|
陈敏 [新增]沈利德
|