序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈田华
|
|
2 |
刘建材
|
|
3 |
林立
|
|
4 |
洪莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 监事备案 |
童晓敏 [退出]
|
洪莹 [新增]
|
2 | 2016-03-09 | 法定代表人变更 |
杨爱勇
|
沈田华
|
3 | 2016-03-09 | 联络员 |
姜芳玲
|
周佳菁
|
4 | 2016-03-09 | 监事备案 |
焦其光 [退出]
|
童晓敏 [新增]
|
5 | 2015-04-23 | 法定代表人变更 |
肖小凌
|
杨爱勇
|
6 | 2011-06-15 | 投资人(股权)变更 |
上海建灵置业有限公司 出资 50.000000万人民币;上海同济房地产有限公司 出资 450.000000万人民币;
|
上海同济房地产有限公司 出资 450.000000万人民币;上海建灵置业有限公司 出资 50.000000万人民币;
|
7 | 2011-06-15 | 监事备案 |
陈志锐 [退出]刘建材钱刚 [退出]林立朱敏 [退出]钱刚 [退出]朱美星 [退出]
|
肖小凌 [新增]刘建材林立焦其光 [新增]
|
8 | 2011-06-15 | 法定代表人变更 |
钱刚
|
肖小凌
|
9 | 2008-05-09 | 经营期限(营业期限)变 |
1997-11-10~2027-11-09
|
1997-11-10~2027-11-09
|
10 | 2008-05-09 | 其他变更 |
~
|
~
|