序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴家麟 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 李克先 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李克先
|
|
2 |
吴家麟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-30 | 名称变更 |
上海龙城轩餐饮有限公司
|
上海龙城轩商务咨询有限公司
|
2 | 2017-11-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-11-08章程修正案
|
3 | 2017-11-30 | 住所变更 |
上海市长宁区虹梅路3901号
|
上海市长宁区万航渡路2453号6幢2层2237室
|
4 | 2017-11-30 | 法定代表人变更 |
黎洋
|
李克先
|
5 | 2017-11-30 | 经营范围变更 |
中型饭店(单纯火锅、不含熟食卤味),零售酒类商品(不含散装酒)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2017-11-30 | 行业代码变更 |
正餐服务
|
其他专业咨询
|
7 | 2017-11-30 | 投资人(股权)变更 |
黎洋; [退出]吴家麟;
|
吴家麟;李克先; [新增]
|
8 | 2012-02-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-01-09~2012-01-08
|
2002-01-09~
|
9 | 2011-01-12 | 投资人(股权)变更 |
吴家麟 出资 8.000000万人民币;沈萍 出资 2.000000万人民币; [退出]
|
吴家麟 出资 8.000000万人民币;黎洋 出资 2.000000万人民币; [新增]
|
10 | 2011-01-12 | 法定代表人变更 |
郑维
|
黎洋
|