序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 负责人变更 |
高志凌 [退出]
|
叶焕军 [新增]
|
2 | 2019-08-01 | 负责人变更 |
陆斌斌 [退出]
|
高志凌 [新增]
|
3 | 2019-08-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-09-29~2016-10-31
|
2002-09-29~
|
4 | 2015-08-07 | 名称变更 |
上海我爱我家房屋租赁置换有限公司石泉路分公司
|
上海我爱我家房地产经纪有限公司石泉路分公司
|