序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙丽洁 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙丽洁
|
|
2 |
侯正宝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海延洁化轻有限公司第一分公司
|
徐建安 | 2000-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 法定代表人变更 |
孙国琪
|
孙丽洁
|
2 | 2019-06-13 | 章程备案 |
无
|
2019-06-06章程备案
|
3 | 2019-06-13 | 联络员 |
陈雪萍
|
孙丽洁
|
4 | 2019-06-13 | 投资人(股权)变更 |
孙国琪; [退出]
|
孙丽洁; [新增]
|
5 | 2019-06-13 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-06-11~2019-06-10
|
1999-06-11~
|