序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王启贤
|
|
2 |
曾俊业
|
|
3 |
WAYNE JAMES WILLIAM BANNON
|
|
4 |
杨向东
|
|
5 |
陈俊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
凯雷斯投资咨询(上海)有限公司北京分公司
|
王启贤 | 2008-11-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 董事备案 |
杨向东郑沛峰 [退出]WAYNE JAMES WILLIAM BANNON
|
杨向东WAYNE JAMES WILLIAM BANNON曾俊业 [新增]
|
2 | 2021-05-24 | 章程修正案备案 |
2018-05-18章程备案
|
2021-05-24 章程修正案
|
3 | 2019-01-09 | 法定代表人变更 |
陈寒
|
王启贤
|
4 | 2018-06-08 | 董事备案 |
杨向东JASON H LEE [退出]祖文萃 [退出]郑沛峰
|
WAYNE JAMES WILLIAM BANNON [新增]郑沛峰杨向东
|
5 | 2018-06-08 | 章程修正案备案 |
2017-11-14章程备案
|
2018-05-18 章程修正案
|
6 | 2017-11-16 | 章程修正案备案 |
2016-09-02章程备案
|
2017-11-14 章程修正案
|
7 | 2017-11-16 | 注册资本(金)变更 |
14.0000万美元
|
18.0000万美元( + 28.57143% )
|
8 | 2016-09-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-09-02 章程修正案
|
9 | 2016-09-09 | 住所变更 |
上海市静安区南京西路1266号66层
|
上海市静安区南京西路1539号二座4001-4004室
|
10 | 2014-12-11 | 经理备案 |
无
|
无
|