序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日本电产高科电机株式会社 | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
广部俊彦(HIROBE TOSHIHIKO)
|
|
2 |
大平洋一(OHIRA YOICHI)
|
|
3 |
武立直树(BUTATSU NAOKI)
|
|
4 |
绪方蔚人(OGATA YASUTO)
|
|
5 |
SUGIMOTO HIROSHI(杉本博)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
日电产芝浦(上海)国际贸易有限公司徐汇分公司
|
木村年宏 | 2008-06-04 |
2 |
日电产百王马达(上海)国际贸易有限公司办事处
|
吉田信敏 | 2003-07-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-10 | 章程修正案备案 |
2016-03-31章程备案
|
2019-05-08 章程修正案
|
2 | 2019-05-10 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号303A室
|
中国(上海)自由贸易试验区加太路39号1幢四层45室
|
3 | 2019-05-10 | 境外股东****起人的境内 |
无
|
日电产芝浦(上海)国际贸易有限公司 [新增]
|
4 | 2017-12-26 | 董事备案 |
吕宁 [退出]绪方蔚人(OGATA YASUTO)相良哲彦 [退出]
|
绪方蔚人(OGATA YASUTO)大平洋一(OHIRA YOICHI) [新增]武立直树(BUTATSU NAOKI) [新增]
|
5 | 2017-12-26 | 经理备案 |
无
|
大平洋一(OHIRA YOICHI) [新增]
|
6 | 2016-04-12 | 章程备案 |
无
|
2016-03-31章程备案
|
7 | 2016-04-12 | 董事备案 |
龙崎悟贤(GOKEN RYUZAKI) [退出]甲斐照幸 [退出]相良哲彦
|
相良哲彦绪方蔚人(OGATA YASUTO) [新增]吕宁 [新增]
|
8 | 2016-04-12 | 法定代表人变更 |
乡坪智史(GOTSUBO TOMOFUMI)
|
广部俊彦(HIROBE TOSHIHIKO)
|
9 | 2014-07-01 | 董事备案 |
甲斐照幸相良哲彦
|
龙崎悟贤(GOKEN RYUZAKI) [新增]甲斐照幸相良哲彦
|
10 | 2014-07-01 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号819室
|
中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号303A室
|