序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海汉智工程建设集团有限公司 | 85% | 1377.0万人民币 |
2 | 上海松阳空调净化技术有限公司 | 15% | 243.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
产晟
|
|
2 |
产正平
|
|
3 |
洪玉忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海汉智工程设计与顾问有限公司山东分公司
|
吕保国 | 2020-09-03 |
2 |
上海汉智工程设计与顾问有限公司云南分公司
|
张庆红 | 2019-05-30 |
3 |
上海亚新工程顾问有限公司六盘水市分公司
|
黄炳燃 | 2018-12-20 |
4 |
上海亚新工程顾问有限公司安徽分公司
|
王文静 | 2017-06-26 |
5 |
上海汉智工程设计与顾问有限公司芜湖分公司
|
陈木林 | 2016-08-12 |
6 |
上海亚新工程顾问有限公司成都分公司
|
徐卫平 | 2012-10-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 经理备案 |
产正平
|
产正平
|
2 | 2021-12-08 | 法定代表人变更 |
产正平
|
产晟
|
3 | 2021-03-16 | 章程备案 |
无
|
2021-02-26章程备案
|
4 | 2021-03-16 | 名称变更 |
上海亚新工程顾问有限公司
|
上海汉智工程设计与顾问有限公司
|
5 | 2021-03-16 | 董事备案 |
产正平陆毅 [退出]刘祎 [退出]莫仁维 [退出]王惟坤 [退出]洪玉忠 [退出]莫仁杰 [退出]
|
产正平
|
6 | 2021-02-03 | 经理备案 |
|
产正平 [新增]
|
7 | 2021-02-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2021-02-03 | 监事备案 |
王亚华 [退出]
|
洪玉忠 [新增]
|
9 | 2021-02-03 | 住所变更 |
上海市番禺路858号3楼3A·3B·3E
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
|
10 | 2021-02-03 | 投资人(股权)变更 |
亚新工程顾问(国际)有限公司; [退出]上海汉智工程建设集团有限公司;上海松阳空调净化技术有限公司;
|
上海汉智工程建设集团有限公司;上海松阳空调净化技术有限公司;
|