序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李葵 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海君都房地产经纪事务所第十七分所
|
范春艳 | 2020-09-02 |
2 |
上海君都房地产经纪事务所第十八分所
|
朱成芬 | 2018-04-28 |
3 |
上海君都房地产经纪事务所第十六分所
|
李葵 | 2018-02-08 |
4 |
上海君都房地产经纪事务所第十四分所
|
王勇 | 2017-08-18 |
5 |
上海君都房地产经纪事务所第十二分所
|
陈柳钗 | 2015-09-07 |
6 |
上海君都房地产经纪事务所第十三分所
|
李葵 | 2015-09-07 |
7 |
上海君都房地产经纪事务所第十一分所
|
王冬杰 | 2015-06-24 |
8 |
上海君都房地产经纪事务所第九分所
|
金卫东 | 2010-05-11 |
9 |
上海君都房地产经纪事务所第八分所
|
王胜利 | 2010-03-26 |
10 |
上海君都房地产经纪事务所第七分所
|
李葵 | 2009-11-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-06 | 住所变更 |
嘉定镇梅园路75号
|
上海市嘉定区嘉定镇人民街208号
|