序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 濮小官 | 100% | 58.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
濮小官
|
|
2 |
薛建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-11章程修正案
|
2 | 2021-06-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-06-25~2021-06-24
|
2011-06-25~2031-06-24
|