序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安青红 | 66% | 33.0万人民币 |
2 | 张锐萍 | 34% | 17.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张锐萍
|
|
2 |
安青红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-25 | 法定代表人变更 |
周素香
|
张锐萍
|
2 | 2016-11-25 | 住所变更 |
上海市闵行区光华路598号3幢B1046室
|
上海市闵行区光华路598号2幢AA4002室
|
3 | 2016-11-25 | 章程备案 |
无
|
2016-11-07章程备案
|
4 | 2016-11-25 | 投资人(股权)变更 |
周素香; [退出]安青红;
|
安青红;张锐萍; [新增]
|
5 | 2014-12-08 | 董事备案 |
王建威 [退出]安青红
|
安青红周素香 [新增]
|
6 | 2014-12-08 | 投资人(股权)变更 |
王建威; [退出]安青红;
|
安青红;周素香; [新增]
|
7 | 2014-12-08 | 法定代表人变更 |
王建威
|
周素香
|
8 | 2014-09-04 | 投资人(股权)变更 |
周素香; [退出]安青红;
|
安青红;王建威; [新增]
|
9 | 2014-09-04 | 法定代表人变更 |
周素香
|
王建威
|
10 | 2014-07-17 | 监事备案 |
周素香张锐萍 [退出]
|
周素香安青红 [新增]
|