序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑宏坚
|
|
2 |
谢建民
|
|
3 |
夏奇
|
|
4 |
田力
|
|
5 |
李均建
|
|
6 |
李为民
|
|
7 |
曹玉龙
|
|
8 |
陈剑煜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 投资人(股权)变更 |
上海企顺建创资产经营有限公司;
|
上海企顺建创资产经营有限公司;
|
2 | 2022-02-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-03-21~2022-03-20
|
2012-03-21~2032-03-20
|
3 | 2022-02-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-02-22章程修正案
|
4 | 2019-08-06 | 经理备案 |
田力
|
田力
|
5 | 2019-08-06 | 监事备案 |
陈剑煜李为民许宏 [退出]
|
陈剑煜李为民曹玉龙 [新增]
|
6 | 2019-08-06 | 董事备案 |
谢建民田力郑宏坚夏奇郭颢 [退出]
|
郑宏坚夏奇谢建民田力李均建 [新增]
|
7 | 2018-08-08 | 章程备案 |
无
|
2018-08-01章程备案
|
8 | 2018-03-22 | 监事备案 |
龚伟中 [退出]沈路 [退出]许宏
|
许宏李为民 [新增]陈剑煜 [新增]
|
9 | 2018-03-22 | 董事备案 |
郑宏坚郭颢夏奇陶伟辰 [退出]徐鸣 [退出]
|
郑宏坚田力 [新增]夏奇郭颢谢建民 [新增]
|
10 | 2018-01-24 | 监事备案 |
许宏沈路龚伟中
|
龚伟中许宏沈路
|