序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建 | 50% | 50万人民币 |
2 | 陈贵宏 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建
|
|
2 |
陈贵宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 章程备案 |
无
|
2020-06-23章程备案
|
2 | 2020-06-28 | 监事备案 |
李磊 [退出]
|
陈贵宏 [新增]
|
3 | 2020-06-28 | 投资人(股权)变更 |
赵美蓉; [退出]张建;
|
张建;陈贵宏; [新增]
|
4 | 2018-01-23 | 章程备案 |
无
|
2017-12-26章程备案
|
5 | 2018-01-23 | 投资人(股权)变更 |
张建;李磊; [退出]
|
赵美蓉; [新增]张建;
|