序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐珮玲 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 徐斌 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐斌
|
|
2 |
盛常青
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海昕昌机械有限公司分公司
|
徐佩玲 | 1998-04-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 经理备案 |
徐珮玲 [退出]
|
徐斌 [新增]
|
2 | 2020-09-02 | 监事备案 |
徐斌 [退出]
|
盛常青 [新增]
|
3 | 2020-09-02 | 董事备案 |
徐珮玲 [退出]
|
徐斌 [新增]
|
4 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
徐珮玲
|
徐斌
|
5 | 2019-07-04 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-03-30~2018-03-29
|
1998-03-30~2028-03-29
|
6 | 2019-07-04 | 章程备案 |
无
|
2019-07-03章程备案
|