序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙飞 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 孙静 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙飞
|
|
2 |
孙静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-09 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:孙飞;成员:孙静;成员:曹龙华;
|
2 | 2019-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-09章程修正案
|
3 | 2019-08-13 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-06-01~2019-05-31
|
1999-06-01~
|