序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 忻俊雁 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 忻福康 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
忻俊雁
|
|
2 |
陈月珍
|
|
3 |
圻福康
|
|
4 |
忻福康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-17 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:忻俊雁;成员:忻福康;
|
2 | 2015-03-18 | 经营期限(营业期限)变 |
1995-04-28~2015-04-19
|
1995-04-28~2050-04-27
|
3 | 2015-03-18 | 其他变更 |
2014-06-09~
|
2015-03-18~
|