序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王隆基 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 程祥国 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 周尧平 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王隆基
|
|
2 |
程祥国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海茂丰旗篷销售有限公司大连路店
|
王惠国 | 2006-04-25 |
2 |
上海茂丰旗篷销售有限公司东方路店
|
竺晶昌 | 2003-10-16 |
3 |
上海茂丰旗篷销售有限公司浦东大道店
|
竺晶昌 | 2003-08-29 |
4 |
上海茂丰旗篷销售有限公司黄浦店
|
金宝华 | 2003-06-28 |
5 |
上海茂丰旗篷销售有限公司恒丰店
|
程晓清 | 2003-06-27 |
6 |
上海茂丰旗篷销售有限公司南京东路店
|
武秀兰 | 2003-05-13 |
7 |
上海茂丰旗篷销售有限公司大名店
|
范华利 | 2002-07-31 |
8 |
上海茂丰旗篷销售有限公司黄浦经营一部
|
卢建华 | 2002-06-10 |
9 |
上海茂丰旗篷销售有限公司分公司
|
周尧平 | 2002-06-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-09-30章程修正案
|
2 | 2016-10-13 | 投资人(股权)变更 |
周尧平;程祥国;上海茂丰旗篷有限公司; [退出]
|
周尧平;程祥国;王隆基; [新增]
|