序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘波
|
|
2 |
杨家强
|
|
3 |
何大光
|
|
4 |
王霁
|
|
5 |
鲁冀
|
|
6 |
张曼炎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 法定代表人变更 |
崔强
|
刘波
|
2 | 2021-10-21 | 经理备案 |
何大光 [退出]
|
无
|
3 | 2021-10-21 | 章程备案 |
无
|
2021-08-26章程备案
|
4 | 2021-10-21 | 经营范围变更 |
文化艺术策划与咨询,会务服务(主办、承办会展除外),电脑图文设计,视觉创意设计咨询,企业形象策划(不含广告),公关活动策划咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:组织文化艺术交流活动(演出经纪、营业性演出除外);会议及展览服务;图文设计制作;专业设计服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务,金融信息服务除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2021-10-21 | 境外股东****起人的境内 |
夏定光 [退出]
|
凤凰卫视文化产业****展(上海)有限公司 [新增]
|
6 | 2018-12-24 | 董事备案 |
杨家强何大光梁云波 [退出]王霁
|
何大光鲁冀 [新增]杨家强王霁
|
7 | 2018-12-24 | 经理备案 |
无
|
何大光 [新增]
|
8 | 2014-06-06 | 董事备案 |
梁云波何大光石宁宁 [退出]杨家强
|
杨家强王霁 [新增]梁云波何大光
|