序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柯健 | 40% | 240万人民币 |
2 | 柯慧子 | 37.5% | 225万人民币 |
3 | 柯倩倩 | 22.5% | 135万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柯慧子
|
|
2 |
柯健
|
|
3 |
葛炬
|
|
4 |
王晓红
|
|
5 |
柯倩倩
|
|
6 |
王佐才
|
|
7 |
贾高辉
|
|
8 |
文艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-30 | 注册资本(金)变更 |
2580.000000万人民币
|
3612.0000万人民币( + 40% )
|
2 | 2020-09-30 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-09-28章程修正案
|
3 | 2019-07-08 | 注册资本(金)变更 |
1731.600000万人民币
|
2580.0000万人民币( + 48.99515% )
|
4 | 2019-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-05章程修正案
|
5 | 2019-07-08 | 监事备案 |
贾高辉王佐才王曼玲 [退出]
|
贾高辉王佐才文艳 [新增]
|
6 | 2018-08-07 | 法定代表人变更 |
柯健
|
柯慧子
|
7 | 2018-08-07 | 注册资本(金)变更 |
666.000000万人民币
|
1731.600000万人民币( + 160% )
|
8 | 2018-08-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-28章程修正案
|
9 | 2018-08-07 | 董事备案 |
柯倩倩王晓红柯健葛炬柯慧子
|
葛炬柯慧子柯倩倩王晓红柯健
|
10 | 2017-01-03 | 章程修正案备案 |
2016-11-01章程备案
|
2016-12-27章程修正案
|