序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶明 | 50% | 500万人民币 |
2 | 林山 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林山
|
|
2 |
叶明
|
|
3 |
朱娟丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:林山;成员:叶明;成员:付倩倩;
|
2 | 2018-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-20章程修正案
|
3 | 2018-07-12 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-07-29~2018-07-28
|
1998-07-29~2038-07-28
|
4 | 2016-03-28 | 经理备案 |
李国生 [退出]
|
叶明 [新增]
|