序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方玉梅 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方玉梅
|
|
2 |
龚容
|
|
3 |
周自强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-15 | 法定代表人变更 |
龚容
|
方玉梅
|
2 | 2016-11-15 | 章程备案 |
无
|
2016-10-25章程备案
|
3 | 2016-11-15 | 住所变更 |
嘉定区前杨路75号3幢317
|
上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J946室
|
4 | 2016-11-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2007-08-15~2017-08-01
|
2007-08-15~2037-08-14
|
5 | 2016-11-15 | 投资人(股权)变更 |
龚容; [退出]
|
方玉梅; [新增]
|