序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒秀敏 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 刘金玉 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒秀敏
|
|
2 |
刘金玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 投资人(股权)变更 |
王彦; [退出]周潇瑜; [退出]陈晓毅; [退出]
|
刘金玉; [新增]舒秀敏; [新增]
|
2 | 2021-11-04 | 监事备案 |
周潇瑜 [退出]
|
刘金玉 [新增]
|
3 | 2021-11-04 | 法定代表人变更 |
陈晓毅
|
舒秀敏
|
4 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
2021-10-25章程备案
|
5 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
2021-04-01章程备案
|
6 | 2021-04-15 | 投资人(股权)变更 |
周潇瑜;陈晓毅;
|
陈晓毅;周潇瑜;王彦; [新增]
|
7 | 2018-12-24 | 章程备案 |
无
|
2018-12-05章程备案
|
8 | 2018-12-24 | 投资人(股权)变更 |
陈晓毅;周潇瑜;
|
周潇瑜;陈晓毅;
|
9 | 2018-09-07 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|
10 | 2018-09-07 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|