序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宏俊
|
|
2 |
宗文波
|
|
3 |
柯卫钧
|
|
4 |
承纲
|
|
5 |
刘付成
|
|
6 |
朱凯
|
|
7 |
何卫平
|
|
8 |
陆本清
|
|
9 |
王波兰
|
|
10 |
丁伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 经理备案 |
承纲
|
承纲
|
2 | 2020-09-14 | 董事备案 |
陆本清孙刚 [退出]柯卫钧宗文波承纲何卫平刘付成张宏俊朱凯
|
陆本清柯卫钧承纲宗文波刘付成张宏俊朱凯何卫平王波兰 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-12章程修正案
|
4 | 2020-09-14 | 监事备案 |
丁伟徐伟中 [退出]陈盟飞 [退出]
|
冯新春 [新增]许艳 [新增]丁伟
|
5 | 2020-05-07 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
9748.395900万人民币( + 94.96792% )
|
6 | 2020-05-07 | 章程备案 |
无
|
2020-03-19章程备案
|
7 | 2020-05-07 | 董事备案 |
汪浩平 [退出]朱凯宗文波承纲闵斌 [退出]张宏俊孙刚何卫平刘付成
|
朱凯宗文波承纲刘付成何卫平陆本清 [新增]孙刚张宏俊柯卫钧 [新增]
|
8 | 2020-05-07 | 经理备案 |
承纲
|
承纲
|
9 | 2020-05-07 | 投资人(股权)变更 |
上海航天技术研究院;
|
上海航天技术研究院;上海空间电源研究所; [新增]上海航天控制技术研究所; [新增]上海机电工程研究所; [新增]
|
10 | 2020-05-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|