序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡东东 | 80% | 32.0万人民币 |
2 | 庄冬阳 | 20% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡东东
|
|
2 |
庄冬阳
|
|
3 |
叶秋丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-08-09章程修正案
|
2 | 2022-08-11 | 投资人(股权)变更 |
胡东东;庄冬阳;王孟昆;
|
胡东东;庄冬阳;
|
3 | 2022-08-11 | 监事备案 |
王降龙
|
庄冬阳
|
4 | 2020-09-03 | 投资人(股权)变更 |
王孟昆;庄冬阳;王降龙; [退出]胡东东;
|
胡东东;庄冬阳;王孟昆;
|
5 | 2020-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-28章程修正案
|
6 | 2020-03-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-12章程修正案
|
7 | 2020-03-26 | 投资人(股权)变更 |
蔡伟; [退出]王降龙;胡东东;庄冬阳;
|
庄冬阳;胡东东;王降龙;王孟昆; [新增]
|
8 | 2020-03-26 | 法定代表人变更 |
蔡伟
|
胡东东
|
9 | 2018-02-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-02-05章程修正案
|
10 | 2018-02-08 | 投资人(股权)变更 |
蔡伟;王降龙;胡东东;
|
蔡伟;胡东东;王降龙;庄冬阳; [新增]
|