序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞雷 | 51.17884% | 3838.4131万人民币 |
2 | 南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 23.15741% | 1736.806万人民币 |
3 | 上海松科投创业投资中心(有限合伙) | 6.73504% | 505.1281万人民币 |
4 | 青岛高创长城股权投资基金企业(有限合伙) | 4.2312% | 317.34万人民币 |
5 | 郭荣英 | 4.15231% | 311.423万人民币 |
6 | 深圳市长城长富投资管理有限公司 | 3.59175% | 269.3809万人民币 |
7 | 上海图赛投资管理中心(有限合伙) | 3.52946% | 264.7095万人民币 |
8 | 吴永根 | 2.80115% | 210.086万人民币 |
9 | 王昕 | 0.62285% | 46.7134万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞勇
|
|
2 |
孟晓龙
|
|
3 |
庞雷
|
|
4 |
李彤
|
|
5 |
郭荣英
|
|
6 |
方作明
|
|
7 |
石静山
|
|
8 |
励娜
|
|
9 |
陈海英
|
|
10 |
郭东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海赛特康新能源科技有限公司北京技术开****分公司
|
庞勇 | 2012-07-09 |
2 |
上海赛特康新能源科技有限公司北京分公司
|
庞雷 | 2012-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
庞雷
|
庞勇
|
2 | 2018-05-22 | 董事备案 |
李彤庞勇方作明王昕 [退出]曹吉 [退出]郭荣英庞雷
|
庞雷方作明李彤孟晓龙 [新增]石静山 [新增]庞勇郭荣英
|
3 | 2015-09-09 | 经营范围变更 |
新能源、电子科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务;工业控制系统设计、开****;计算机软件开****;农业产品领域技术咨询;五金交电,电子元器件,通信设备,网络设备,计算机及配件,办公用品批****零售;电子元器件、电解电容器控制设备及配件、变频电容器加工、生产、销售;电子产品生产、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
新能源、电子科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务;工业控制系统设计、开****;计算机软件开****;五金交电,电子元器件,通信设备,网络设备,计算机及配件,办公用品批****零售;电容器的加工、生产、销售,电子产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2015-09-09 | 经理备案 |
庞雷
|
庞雷
|
5 | 2015-09-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
6 | 2015-09-09 | 章程备案 |
2012-05-31章程备案
|
2015-08-01章程备案
|
7 | 2015-09-09 | 法定代表人变更 |
庞雷
|
庞雷
|
8 | 2015-09-09 | 注册资本(金)变更 |
2408.300000万人民币
|
7500.000000万人民币( + 211.423% )
|
9 | 2015-09-09 | 投资人(股权)变更 |
深圳市长城长富投资管理有限公司;庞雷;青岛高创长城股权投资基金企业(有限合伙);王昕;吴永根;南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);郭荣英;上海松科投创业投资中心(有限合伙);上海图赛投资管理中心(有限合伙);
|
郭荣英;青岛高创长城股权投资基金企业(有限合伙);庞雷;上海图赛投资管理中心(有限合伙);吴永根;上海松科投创业投资中心(有限合伙);王昕;深圳市长城长富投资管理有限公司;南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);
|
10 | 2015-09-09 | 监事备案 |
陈海英郭荣英 [退出]励娜郭东
|
陈海英励娜郭东
|