序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 负责人变更 |
周海鹏 [退出]
|
黄翀 [新增]
|
2 | 2021-12-24 | 负责人变更 |
陈启华 [退出]
|
周海鹏 [新增]
|
3 | 2019-12-30 | 负责人变更 |
THEODORE MARTIN [退出]
|
陈启华 [新增]
|
4 | 2015-11-11 | 负责人变更 |
钟逸民 [退出]
|
THEODORE MARTIN [新增]
|