序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东方酵母工业株式会社 | 70% | 18200.0万日元 |
2 | 株式会社日清制粉集团本社 | 30% | 7800.0万日元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安藤正康
|
|
2 |
中野圭介(NAKANO KEISUKE)
|
|
3 |
UTSUMI KINGO
|
|
4 |
山口直树(YAMAGUCHI NAOKI)
|
|
5 |
藤森浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案 |
鹫足徹
|
山口直树(YAMAGUCHI NAOKI)
|
2 | 2022-07-13 | 章程备案 |
2017-06-21章程备案
|
2022-06-28章程备案
|
3 | 2021-07-07 | 董事备案 |
中野圭介(NAKANO KEISUKE)田子敏也 [退出]
|
UTSUMI KINGO [新增]中野圭介(NAKANO KEISUKE)
|
4 | 2020-07-13 | 董事备案 |
中野圭介(NAKANO KEISUKE)曾根尉彦 [退出]
|
中野圭介(NAKANO KEISUKE)田子敏也 [新增]
|
5 | 2019-07-19 | 董事备案 |
苇泽哲治 [退出]曾根尉彦
|
曾根尉彦中野圭介(NAKANO KEISUKE) [新增]
|
6 | 2018-07-17 | 监事备案 |
铃木智之 [退出]
|
藤森浩 [新增]
|
7 | 2018-07-17 | 董事备案 |
針金屋研司 [退出]苇泽哲治
|
曾根尉彦 [新增]苇泽哲治
|
8 | 2017-07-25 | 董事备案 |
苇泽哲治桥本啓二朗 [退出]
|
針金屋研司 [新增]苇泽哲治
|
9 | 2017-07-25 | 章程备案 |
无
|
2017-06-21章程备案
|
10 | 2015-07-22 | 董事备案 |
苇泽哲治增岛直人 [退出]
|
苇泽哲治桥本啓二朗 [新增]
|