序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵俊伟
|
|
2 |
丁龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
杨芳
|
赵俊伟
|
2 | 2020-12-17 | 投资人(股权)变更 |
上海陇能电力科技****展有限公司; [退出]
|
陕西科达恒利能源科技有限公司; [新增]
|
3 | 2020-12-17 | 章程备案 |
无
|
2020-11-05章程备案
|
4 | 2019-07-01 | 监事备案 |
杨芳 [退出]
|
丁龙 [新增]
|
5 | 2019-07-01 | 投资人(股权)变更 |
上海澜力企业管理咨询有限公司; [退出]
|
上海陇能电力科技****展有限公司; [新增]
|
6 | 2019-07-01 | 章程备案 |
无
|
2019-06-25章程备案
|
7 | 2019-07-01 | 法定代表人变更 |
蔡丽娜
|
杨芳
|