序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文华 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 顾隽珺 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文华
|
|
2 |
顾隽珺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-17 | 法定代表人变更 |
顾隽珺
|
张文华
|
2 | 2020-03-17 | 监事备案 |
邓金园 [退出]
|
顾隽珺 [新增]
|
3 | 2020-03-17 | 章程备案 |
无
|
2019-12-28章程备案
|
4 | 2020-03-17 | 投资人(股权)变更 |
邓金园; [退出]顾隽珺;
|
顾隽珺;张文华; [新增]
|
5 | 2016-12-27 | 监事备案 |
张文华 [退出]
|
邓金园 [新增]
|
6 | 2016-05-20 | 投资人(股权)变更 |
张文华; [退出]顾隽珺;
|
顾隽珺;邓金园; [新增]
|
7 | 2016-05-20 | 章程备案 |
无
|
2016-05-12章程备案
|
8 | 2013-12-02 | 法定代表人变更 |
张在骅
|
顾隽珺
|
9 | 2013-12-02 | 出资日期变更 |
徐文骏 2010-07-14货币10.000000万人民币;陈静 2009-02-19货币290.000000万人民币;
|
张文华 2013-11-20货币290.000000万人民币;顾隽珺 2013-11-20货币10.000000万人民币;
|
10 | 2013-12-02 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-05-31~2022-05-15
|
2002-05-31~
|