序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳联丰国际货运有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建丰
|
|
2 |
朱坤华
|
|
3 |
马学季
|
|
4 |
张天海
|
|
5 |
陈裕文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海联骏国际船舶代理有限公司临沂分公司
|
谢伟吉 | 2012-04-19 |
2 |
上海联骏国际船舶代理有限公司汕头分公司
|
黄雍仁 | 2012-03-06 |
3 |
上海联骏国际船舶代理有限公司义乌分公司
|
杨晓 | 2012-02-22 |
4 |
上海联骏国际船舶代理有限公司南宁分公司
|
区君略 | 2012-01-11 |
5 |
上海联骏国际船舶代理有限公司佛山分公司
|
易文广 | 2012-01-04 |
6 |
上海联骏国际船舶代理有限公司东莞分公司
|
余国威 | 2011-12-27 |
7 |
上海联骏国际船舶代理有限公司重庆分公司
|
王杰豪 | 2011-12-27 |
8 |
上海联骏国际船舶代理有限公司苏州分公司
|
林志祥 | 2011-12-19 |
9 |
上海联骏国际船舶代理有限公司南京分公司
|
施宜良 | 2011-12-14 |
10 |
上海联骏国际船舶代理有限公司广州分公司
|
杨旻铮 | 2011-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 章程备案 |
无
|
2022-02-16章程备案
|
2 | 2022-06-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
|
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
3 | 2022-06-27 | 投资人(股权)变更 |
深圳联丰国际货运有限公司;深圳市泰而信船务代理有限公司; [退出]
|
深圳联丰国际货运有限公司;
|
4 | 2022-06-27 | 董事备案 |
朱坤华张天海陈媛 [退出]马学季吴建丰
|
朱坤华马学季张天海吴建丰
|
5 | 2018-09-25 | 董事备案 |
陈媛马学季张天海朱坤华吴锴漳 [退出]
|
朱坤华陈媛张天海马学季吴建丰 [新增]
|
6 | 2018-09-25 | 章程备案 |
无
|
2008-11-26章程备案
|
7 | 2018-09-25 | 法定代表人变更 |
吴锴漳
|
吴建丰
|
8 | 2018-06-21 | 董事备案 |
陈媛吴锴漳张天海朱坤华林炯炘 [退出]
|
马学季 [新增]朱坤华陈媛张天海吴锴漳
|
9 | 2014-11-25 | 法定代表人变更 |
叶文超
|
吴锴漳
|
10 | 2014-09-19 | 董事备案 |
朱坤华叶文超林炯炘陈裕文洪佳新 [退出]陈媛
|
朱坤华陈裕文陈媛张天海 [新增]林炯炘叶文超
|