序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆雪平 | 60% | 30万人民币 |
2 | 李月梅 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆雪平
|
|
2 |
李月梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-08 | 清算组成员备案 |
无
|
成员:李月梅 ;负责人:陆雪平 ;
|
2 | 2015-07-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-04-11~2015-04-10
|
2005-04-11~
|