序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
DEI TAKAHIRO(出井隆広)
|
|
2 |
齊藤竜太郎
|
|
3 |
MURANAKA SUSUMU(村中进)
|
|
4 |
SEKIGUCHI HIROMI(関口広実)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 法定代表人变更 |
齐藤太郎
|
DEI TAKAHIRO(出井隆広)
|
2 | 2021-12-13 | 董事备案 |
齊藤竜太郎出井隆广 [退出]
|
齊藤竜太郎MURANAKA SUSUMU(村中进) [新增]
|
3 | 2021-08-06 | 监事备案 |
仓重誉行 [退出]
|
SEKIGUCHI HIROMI(関口広実) [新增]
|
4 | 2021-02-24 | 章程修正案备案 |
2018-07-20章程备案
|
2021-01-01 章程修正案
|
5 | 2021-02-24 | 住所变更 |
上海市普陀区绥德路118弄52号4层
|
上海市普陀区绥德路889弄2号楼3层311室
|
6 | 2021-02-24 | 境外股东****起人的境内 |
尼咖印刷机械(上海)有限公司
|
尼咖印刷机械(上海)有限公司
|
7 | 2018-09-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-07-20 章程修正案
|
8 | 2018-09-18 | 董事备案 |
池田映人 [退出]出井隆广
|
出井隆广齊藤竜太郎 [新增]
|
9 | 2017-06-06 | 投资人(股权)变更 |
日本ニッカ株式会社 [退出]
|
株式会社STR [新增]
|
10 | 2017-06-06 | 境外股东****起人的境内 |
赫门印刷机械(上海)有限公司 [退出]
|
尼咖印刷机械(上海)有限公司 [新增]
|