序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社藤仓 | 100% | 4900.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
羽生隆晃(HABU TAKAAKI)
|
|
2 |
福原纯二(FUKUHARA JUNJI)
|
|
3 |
饭岛和人(IIJMA KAZUHITO)
|
|
4 |
川西纪行(KAWANISHI NORIYUKI)
|
|
5 |
竹本浩一(TAKEMOTO KOICHI )
|
|
6 |
二宫和博(NINOMIYA KAZUHIRO)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
藤仓(中国)有限公司上海分公司
|
植原通裕(UEHARA YUKIHIRO) | 2010-12-20 |
2 |
藤仓(中国)有限公司深圳分公司
|
植原通裕 | 2007-11-20 |
3 |
藤仓(中国)有限公司北京分公司
|
羽生隆晃 | 2007-08-20 |
4 |
藤仓贸易(上海)有限公司分公司
|
青木勉 | 2007-07-02 |
5 |
藤仓贸易(上海)有限公司北京办事处
|
福岛桂一 | 2003-11-21 |
6 |
藤仓贸易(上海)有限公司上海办事处
|
青木勉 | 2003-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 董事备案 |
饭岛和人(IIJMA KAZUHITO)坂野达也(BANNO TATSUYA) [退出]齐田昭(SAITA AKIRA) [退出]福原纯二(FUKUHARA JUNJI)
|
川西纪行(KAWANISHI NORIYUKI) [新增]福原纯二(FUKUHARA JUNJI)竹本浩一(TAKEMOTO KOICHI ) [新增]饭岛和人(IIJMA KAZUHITO)
|
2 | 2022-07-27 | 监事备案 |
芳贺真史(HAGA MASASHI) [退出]
|
二宫和博(NINOMIYA KAZUHIRO) [新增]
|
3 | 2021-04-28 | 董事备案 |
关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO) [退出]齐田昭(SAITA AKIRA)伊藤哲(ITO TETSU) [退出]细谷 英行(HOSOYA HIDEYUKI) [退出]
|
齐田昭(SAITA AKIRA)福原纯二(FUKUHARA JUNJI) [新增]坂野达也(BANNO TATSUYA) [新增]饭岛和人(IIJMA KAZUHITO) [新增]
|
4 | 2021-04-28 | 监事备案 |
嶋中克巳(SHIMANAKA KATSUMI) [退出]
|
芳贺真史(HAGA MASASHI) [新增]
|
5 | 2020-11-04 | 董事备案 |
伊藤哲(ITO TETSU)关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)关屋裕树 [退出]细谷 英行(HOSOYA HIDEYUKI)
|
齐田昭(SAITA AKIRA) [新增]关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)细谷 英行(HOSOYA HIDEYUKI)伊藤哲(ITO TETSU)
|
6 | 2020-11-04 | 法定代表人变更 |
齐田昭(SAITA AKIRA)
|
羽生隆晃(HABU TAKAAKI)
|
7 | 2020-09-02 | 监事备案 |
新谷利明(SHINYA TOSHIAKI) [退出]
|
嶋中克巳(SHIMANAKA KATSUMI) [新增]
|
8 | 2020-09-02 | 董事备案 |
关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)泷泽功 [退出]伊藤哲(ITO TETSU)关屋裕树
|
关屋裕树关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)细谷 英行(HOSOYA HIDEYUKI) [新增]伊藤哲(ITO TETSU)
|
9 | 2019-11-19 | 董事备案 |
齐田昭(SAITA AKIRA) [退出]关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)泷泽功伊藤哲(ITO TETSU)
|
关屋裕树 [新增]关川茂夫(SEKIKAWA SHIGEO)泷泽功伊藤哲(ITO TETSU)
|
10 | 2019-11-19 | 法定代表人变更 |
羽生隆晃(HABU TAKAAKI)
|
齐田昭(SAITA AKIRA)
|