序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海莘财实业有限公司 | 60% | 3360.0万人民币 |
2 | 郭美芳 | 20% | 1120.0万人民币 |
3 | 王仁利 | 20% | 1120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
褚华峰
|
|
2 |
胡卫强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2022-08-12 | 出资方式变更 |
上海莘财实业有限公司 货币3080.000000万人民币;上海翔兆实业有限公司 货币2520.000000万人民币;
|
上海莘财实业有限公司 货币3360.000000万人民币;郭美芳 货币1120.000000万人民币;王仁利 货币1120.000000万人民币;
|
3 | 2022-08-12 | 章程备案 |
无
|
2022-08-09章程备案
|
4 | 2022-08-12 | 投资人(股权)变更 |
上海莘财实业有限公司;上海翔兆实业有限公司;
|
上海莘财实业有限公司;郭美芳;王仁利;
|
5 | 2021-12-03 | 董事备案 |
薛春梅 [退出]
|
褚华峰 [新增]
|
6 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
薛春梅
|
褚华峰
|
7 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-06-03章程备案
|
8 | 2021-06-07 | 投资人(股权)变更 |
郭美芳; [退出]上海莘财实业有限公司;王仁利; [退出]
|
上海莘财实业有限公司;上海翔兆实业有限公司; [新增]
|
9 | 2021-06-07 | 董事备案 |
褚华峰 [退出]
|
薛春梅 [新增]
|
10 | 2021-06-07 | 法定代表人变更 |
褚华峰
|
薛春梅
|