序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韦彰延 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 曾晓燕 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 上海霍廷格投资顾问有限公司 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾晓燕
|
|
2 |
韦彰延
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-06 | 监事备案 |
杜丽玫 [退出]
|
韦彰延 [新增]
|
2 | 2016-03-16 | 投资人(股权)变更 |
曾晓燕;韦丽丽; [退出]上海霍廷格投资顾问有限公司;
|
曾晓燕;上海霍廷格投资顾问有限公司;韦彰延; [新增]
|
3 | 2016-03-16 | 章程修正案备案 |
2015-07-13章程备案
|
2015-07-13章程修正案
|
4 | 2016-03-16 | 法定代表人变更 |
韦丽丽
|
曾晓燕
|
5 | 2015-07-23 | 投资人(股权)变更 |
韦丽丽;
|
韦丽丽;曾晓燕; [新增]上海霍廷格投资顾问有限公司; [新增]
|
6 | 2015-07-23 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币( + 9900% )
|
7 | 2015-07-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-07-25~2018-07-24
|
2008-07-25~2038-07-24
|
8 | 2015-07-23 | 章程备案 |
无
|
2015-07-13章程备案
|
9 | 2015-07-23 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|